KRS 0000579172
NIP9512399398
REGON36269280700000
NazwaMDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 07 paź 2015 (9 lat temu) 07 paź 2015
Data usunięcia 27 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 93, WARSZAWA, 02-777, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9512399398
data rejestracji 01 gru 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 paź 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJDARIUSZ ŚWIECZKA
Wspólnik
2015-10-07
2023-01-27
MACIEJ KALESTYŃSKI
Wspólnik
2015-10-07
2023-01-27
JACEK WACŁAW ŚWIECZKA
Wspólnik
2015-10-07
2023-01-27
DARIUSZ ŚWIECZKA
Beneficjent
JACEK WACŁAW ŚWIECZKA
Beneficjent
MACIEJ KALESTYNSKI
Beneficjent
MACIEJ KALESTYNSKI
reprezentant
DARIUSZ ŚWIECZKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
JACEK WACŁAW ŚWIECZKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MACIEJ KALESTYNSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI - KOMPLEMENTARIUSZOWI MDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ZARZĄD SPÓŁKI W SKŁADZIE: PREZES ZARZĄDU - DARIUSZ ŚWIECZKA CZŁONEK ZARZĄDU - MACIEJ KALESTYŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU - JACEK WACŁAW ŚWIECZKA
Członek Organu Reprezentacji
2015-10-07
2023-01-27
36225665000000
2015-10-07
2018-11-20
UL. GUBINOWSKA, 7, WARSZAWA, 02-956, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie