KRS 0000579116
NIP9512372620
REGON14691921800000
NazwaBIOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EUROPA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaBIOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EUROPA
Data rejestracji 08 paź 2015 (9 lat temu) 08 paź 2015
Data usunięcia 19 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 36, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9512372620
data rejestracji 30 sty 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 lip 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHJACEK KOPEĆ
Wspólnik
2015-10-08
2016-01-19
JERZY ŻAK
Wspólnik
2015-10-08
2016-01-19
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. WSPÓLNIK BIOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANY JEST PRZEZ ZARZĄD. W RAZIE POWOŁANIA JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU JEST ON UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W RAZIE POWOŁANIA WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W SKŁAD ZARZĄDU WSPÓLNIKA WCHODZI - JERZY ŻAK PREZES ZARZĄDU.
JACEK KOPEĆ
Członek Organu Reprezentacji
2015-10-08
2016-01-19
JERZY ŻAK
Członek Organu Reprezentacji
2015-10-08
2016-01-19
Członek Organu Reprezentacji
2015-10-08
2016-01-19
14291323600000
2015-10-08
2016-01-19
SPÓŁKA JAWNA
2015-10-08
2016-01-19
BIOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EUROPA SPÓŁKA JAWNA
2015-10-08
2016-01-19
ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 36, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
2015-10-08
2016-01-19
4645Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW
2015-10-08
2016-01-19
4775Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2015-10-08
2016-01-19
4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2015-10-08
2016-01-19
4799Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
2015-10-08
2016-01-19
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-10-08
2016-01-19
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-10-08
2016-01-19
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2015-10-08
2016-01-19
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-10-08
2016-01-19
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2015-10-08
2016-01-19
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie