KRS 0000579109
NIP7393878630
REGON36267095800000
NazwaTIL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTIL ENERGY
Data rejestracji 06 paź 2015 (9 lat temu) 06 paź 2015
Data usunięcia 24 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 29-31, OLSZTYN, 10-512, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIKATARZYNA KACZANOWSKA
Wspólnik
2015-10-06
2020-06-24
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ
TOMASZ WOJCIECH TARKOWSKI
Wspólnik
2015-10-06
2020-06-24
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO - PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU
TOMASZ WOJCIECH TARKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-10-06
2020-06-24
KATARZYNA KACZANOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-06
2020-06-24
2015-10-06
2020-06-24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-10-06
2020-06-24
TIL ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-10-06
2020-06-24
UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 29-31, OLSZTYN, 10-512, OLSZTYN, POLSKA
2015-10-06
2020-06-24
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2015-10-06
2020-06-24
3512Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2015-10-06
2020-06-24
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2015-10-06
2020-06-24
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2015-10-06
2020-06-24
4676Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
2015-10-06
2020-06-24
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2015-10-06
2020-06-24
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-10-06
2020-06-24
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2015-10-06
2020-06-24
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-10-06
2020-06-24
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie