KRS 0000578464
NIP8133708860
REGON36261089600000
NazwaINWESTOR PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINWESTOR PLUS
Data rejestracji 30 wrz 2015 (9 lat temu) 30 wrz 2015
Data usunięcia 10 gru 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BP. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, 6C, RZESZÓW, 35-312, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 23724100,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAELŻBIETA RENATA KRÓL
Wspólnik
2015-09-30
2015-12-10
100.276 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.013.800,00 ZŁ
WŁADYSŁAWA GORCZYCA
Wspólnik
2015-09-30
2015-12-10
62941 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.147.050,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST: A) JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, LUB B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
RAFAŁ TOMASZ WILK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-09-30
2015-12-10
STANISŁAW GRZEGORZ KRÓL
PREZES ZARZĄDU
2015-09-30
2015-12-10
EWELINA KRÓL
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-09-30
2015-12-10
2015-09-30
2015-12-10
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-09-30
2015-12-10
INWESTOR PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-09-30
2015-12-10
UL. BP. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, 6C, RZESZÓW, 35-312, RZESZÓW, POLSKA
2015-09-30
2015-12-10
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie