KRS 0000578380
NIP9552379143
REGON36264504400000
NazwaTESSARO ANALYSIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTESSARO ANALYSIS
Data rejestracji 02 paź 2015 (9 lat temu) 02 paź 2015
Data usunięcia 16 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PANIEŃSKA, 13, SZCZECIN, 70-535, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAPAULINA KAROLINA ROLA
Wspólnik
2015-10-02
2016-09-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
ROBERT STANISŁAW JANICKI
Wspólnik
2015-10-02
2016-09-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
TRUNG BINH NGO
Wspólnik
2016-09-28
2020-03-11
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
VUONG NGUYEN VAN
Wspólnik
2016-09-28
2022-11-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MEN KHAM NGUYEN
Wspólnik
2020-03-11
2022-11-16
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO ZARÓWNO PREZES ZARZĄDU JAK I CZŁONEK ZARZĄDU.
PAULINA KAROLINA ROLA
PREZES ZARZĄDU
2015-10-02
2016-09-28
ROBERT STANISŁAW JANICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-02
2016-09-28
TRUNG BINH NGO
PREZES ZARZĄDU
2016-09-28
2020-03-11
VUONG NGUYEN VAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-28
2020-03-11
MEN KHAM NGUYEN
PREZES ZARZĄDU
2020-03-11
2022-11-16
2015-10-02
2018-07-10
UL. LUCJANA RYDLA, 43, SZCZECIN, 70-783, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie