KRS 0000578159
NIP6263019431
REGON36263935100000
NazwaAJ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HR SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaAJ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HR
Data rejestracji 01 paź 2015 (9 lat temu) 01 paź 2015
Data usunięcia 08 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. NOWOGRODZKA, 31, WARSZAWA, 00-511, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6263019431
data rejestracji 01 gru 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #783 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW #781 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #873 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #881 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHJADWIGA HENRYKA ZAJĄC
Wspólnik
2015-10-01
2022-09-08
Wspólnik
2019-05-14
2022-09-08
36256895800000
JADWIGA HENRYKA ZAJĄC
Beneficjent
JADWIGA HENRYKA ZAJĄC
reprezentant
JADWIGA HENRYKA ZAJĄC
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADANIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMANTRAIUSZ - AJ PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMANTRIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST JEDNOOSOBOWY, PREZESEM ZARZĄDU JEST JADWIGA HENRYKA ZAJĄC.
Członek Organu Reprezentacji
2015-10-01
2019-05-14
24347079500000
Członek Organu Reprezentacji
2019-05-14
2022-09-08
36256895800000
2015-10-01
2019-05-14
A&J PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HR SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-10-01
2016-01-18
UL. DWORCOWA, 25, BYTOM, 41-902, BYTOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie