KRS 0000578106
NIP8943067068
REGON36268256500000
Nazwa"MULTISUN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMULTISUN
Data rejestracji 05 paź 2015 (9 lat temu) 05 paź 2015
Data usunięcia 16 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JANA DŁUGOSZA, 59-75, WROCŁAW, 51-162, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8943067068
data rejestracji 25 sie 2016
status Czynny
24105015751000009032971344
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
42124066701978001091609372
PEKAO Oddział we Wrocławiu pl.Powstańców Śląskich 9
pl. Powstańców Śląskich 9 50-950 Wrocław POLSKA
48124066701111001091609255
PEKAO Oddział we Wrocławiu pl.Powstańców Śląskich 9
pl. Powstańców Śląskich 9 50-950 Wrocław POLSKA
56109015220000000133106040
SANPL 5 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
67124066701111001091609301
PEKAO Oddział we Wrocławiu pl.Powstańców Śląskich 9
pl. Powstańców Śląskich 9 50-950 Wrocław POLSKA
68105015751000009032971328
INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72
ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA
94109015220000000144782798
SANPL 5 Oddział we Wrocławiu
Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA
96124066701111001091609167
PEKAO Oddział we Wrocławiu pl.Powstańców Śląskich 9
pl. Powstańców Śląskich 9 50-950 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4652 SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGOKRZYSZTOF DARIUSZ MISIEWICZ
Beneficjent
DOROTA MISIEWICZ
Beneficjent
KRZYSZTOF DARIUSZ MISIEWICZ
zgłaszający - inny
JAKUB SZYMON TARKOWSKI
Wspólnik
2015-10-05
2016-08-18
99 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.900 ZŁ (DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)
WOJCIECH WŁODARSKI
Wspólnik
2016-08-18
2019-01-16
248 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.800 ZŁ (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH)
KRZYSZTOF DARIUSZ MISIEWICZ
Wspólnik
2016-08-18
2018-10-26
250 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
DOROTA MISIEWICZ
Wspólnik
2018-10-26
2019-01-16
248 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.800 ZŁ (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET ZŁOTYCH)
KRZYSZTOF DARIUSZ MISIEWICZ
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O. BEDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W TEJ SPÓŁCE
DOROTA MISIEWICZ
Beneficjent
WSPÓLNIK SPÓŁKI Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM W TEJ SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI 250.000,00 ZŁ, A W PRZYPADKU ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB ZOBOWIĄZAŃ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI Z JEDNEGO TYTUŁU PONAD 250.000,00 ZŁ KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM SAMOISTNYM.
JAKUB SZYMON TARKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-10-05
2016-08-18
KRZYSZTOF DARIUSZ MISIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-18
2019-01-16
WOJCIECH WŁODARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-18
2019-01-16
2015-10-05
2016-08-18
DELOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-10-05
2016-08-18
UL. GRABISZYŃSKA, 281, WROCŁAW, 53-234, WROCŁAW, POLSKA
2016-08-18
2018-02-19
UL. KWIDZYŃSKA, 71, WROCŁAW, 51-415, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie