KRS 0000578035
NIP7322176659
REGON36260428100000
Nazwa"SAVIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSAVIL
Data rejestracji 29 wrz 2015 (9 lat temu) 29 wrz 2015
Data usunięcia 02 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BIELAWSKA, 2, ŁOWICZ, 99-400, ŁOWICZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7322176659
data rejestracji 08 paź 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNETOMASZ JACEK WŁOSTEK
Wspólnik
2015-09-29
2018-12-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
JAKUB WŁOSTEK
Wspólnik
2015-09-29
2018-12-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
IWONA MARZENA SZELĄG
Wspólnik
2018-12-07
2019-09-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ALEKSANDRA KATARZYNA SZELĄG
Wspólnik
2018-12-07
2019-09-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
EDIJS PAMILS PAMILJENS
Wspólnik
2019-09-12
2024-05-02
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU
TOMASZ JACEK WŁOSTEK
PREZES
2015-09-29
2018-12-07
JAKUB WŁOSTEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-09-29
2018-12-07
ALEKSANDRA SZELĄG
PREZES
2018-12-07
2019-09-12
IWONA SZELĄG
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-12-07
2019-09-12
EDIJS PAMILS PAMILJENS
PREZES ZARZĄDU
2019-09-12
2024-05-02
2015-09-29
2016-08-11
UL. ANDRZEJA STRUGA, 23, ZGIERZ, 95-100, ZGIERZ, POLSKA
Km 313/22
2022-07-20
2022-12-06
11388.79 PLN
VI Nc-e 1889968/21, VI Nc-e 1889968/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Marcin Anioł Kancelaria Komornicza nr I w Łowiczu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie