KRS 0000577885
NIP6772393095
REGON36264562400000
NazwaPRIMA PIPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRIMA PIPES
Data rejestracji 02 paź 2015 (9 lat temu) 02 paź 2015
Data usunięcia 08 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WŁADYSŁAWA ŻELEŃSKIEGO, 70, KRAKÓW, 31-353, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ATAGOR@ATAGOR.COM
Dane podatkowe
NIP 6772393095
data rejestracji 19 paź 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 sty 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2530Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4663Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKWspólnik
2015-10-02
2017-03-03
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000 ZŁ
12009495600000
DARIUSZ JAN WILK
Wspólnik
2015-10-02
2017-03-01
99 UDZIAŁÓW, O WARTOŚCI NMINALNEJ PO 1000 ZŁOTYCH KAŻDY, CZYLI UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 99.000 ZŁOTYCH
ATAGOR CZECH REPUBLIC SPOL. S R.O.
Wspólnik
2017-03-03
2024-01-08
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ
EWA BRODA
Likwidator
2022-07-22
2024-01-08
EWA ŻUKROWSKA
Beneficjent
EWA BRODA
zgłaszający - likwidator
EWA ŻUKROWSKA
Beneficjent
JEDYNY WSPÓLNIK ATAGOR CZECH REPUBLIC SPOL. S.R.O., KTÓRA TO SPÓŁKA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM PRIMA PIPES SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
EWA BRODA
PREZES ZARZĄDU
2016-01-15
2022-07-22
DARIUSZ JAN WILK
PREZES ZARZĄDU
2015-10-02
2016-01-15
2015-10-02
2022-07-22
PRIMA PIPES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie