KRS 0000577836
NIP5562760581
REGON36260402200000
NazwaFOOD SERVICE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFOOD SERVICE COMPANY
Data rejestracji 29 wrz 2015 (9 lat temu) 29 wrz 2015
Data usunięcia 08 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BUKOWA, 4, WĄBRZEŹNO, 87-200, WĄBRZEŹNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5562760581
data rejestracji 01 lis 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 4
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #45 BUDOWNICTWOSŁAWOMIR JASIŃSKI
Beneficjent
SŁAWOMIR JASIŃSKI
reprezentant
WOJCIECH POWALSKI
Wspólnik
2015-09-29
2021-04-16
LICZBA UDZIAŁÓW: 50 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 5000
SŁAWOMIR JASIŃSKI
Wspólnik
2021-04-16
2024-05-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
SŁAWOMIR JASIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SŁAWOMIR JASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-04-16
2022-07-05
WOJCIECH POWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-09-29
2021-04-16
2015-09-29
2021-04-16
67, KOŚCIELEC, 88-170, KOŚCIELEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie