KRS 0000577738
NIP8971813951
REGON36259468300000
NazwaAB3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAB3
Data rejestracji 25 wrz 2015 (9 lat temu) 25 wrz 2015
Data usunięcia 23 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. SOLNY, 13, WROCŁAW, 50-061, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8971813951
data rejestracji 01 paź 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #411 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #421 BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4311 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #7111 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYOKTAWIAN CHWAŚCIK
Wspólnik
2015-09-25
2021-09-23
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KAROL WOJCIECH MARSZAŁEK
Wspólnik
2015-09-25
2021-09-23
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
OKTAWIAN CHWAŚCIK
Likwidator
2020-10-20
2021-09-23
KAROL WOJCIECH MARSZAŁEK
Likwidator
2020-10-20
2021-09-23
KAROL WOJCIECH MARSZAŁEK
Beneficjent
OKTAWIAN CHWAŚCIK
Beneficjent
KAROL WOJCIECH MARSZAŁEK
reprezentant
OKTAWIAN CHWAŚCIK
reprezentant
KAROL WOJCIECH MARSZAŁEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
OKTAWIAN CHWAŚCIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
OKTAWIAN CHWAŚCIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-25
2020-10-20
KAROL WOJCIECH MARSZAŁEK
PREZES ZARZĄDU
2015-09-25
2020-10-20
2015-09-25
2020-10-20
AB3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie