KRS 0000577629
NIP9671366891
REGON36257279900000
NazwaGRUPA INTERKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaGRUPA INTERKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 25 wrz 2015 (9 lat temu) 25 wrz 2015
Data usunięcia 21 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. WARSZAWSKA, 25, BYDGOSZCZ, 85-058, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9671366891
data rejestracji 25 wrz 2015
status Czynny
66249000050000453043620861
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8730Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHPRZEMYSŁAW PAWEŁ OLSZEWSKI
Beneficjent
RADOSŁAW TOMASZ OLSZEWSKI
Beneficjent
PRZEMYSŁAW PAWEŁ OLSZEWSKI
zgłaszający - komplementariusz
RADOSŁAW TOMASZ OLSZEWSKI
zgłaszający - komplementariusz
RADOSŁAW TOMASZ OLSZEWSKI
Wspólnik
2015-09-25
2016-07-15
PRZEMYSŁAW PAWEŁ OLSZEWSKI
Wspólnik
2015-09-25
2021-04-21
RADOSŁAW TOMASZ OLSZEWSKI
Wspólnik
2016-07-15
2021-04-21
Wspólnik
2016-07-15
2021-04-21
36345460700000
PRZEMYSŁAW PAWEŁ OLSZEWSKI
Prokurent
2015-09-25
2017-01-18
PROKURA ODDZIELNA
PRZEMYSŁAW PAWEŁ OLSZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz
brak
RADOSŁAW TOMASZ OLSZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ: SPÓŁKA POD FIRMĄ GRUPA INTERKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY, KTÓRA SAMODZIELNIE DZIAŁA W IMIENIU SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI GRUPA INTERKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W KTÓREJ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. AKTUALNIE ZARZĄD KOMPLEMETARIUSZA STANOWIĄ: CZŁONEK ZARZĄDU - PRZEMYSŁAW PAWEŁ OLSZEWSKI I CZŁONEK ZARZĄDU - RADOSŁAW TOMASZ OLSZEWSKI.
RADOSŁAW TOMASZ OLSZEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2015-09-25
2016-07-15
Członek Organu Reprezentacji
2016-07-15
2021-04-21
36345460700000
2015-09-25
2016-07-15
PTH INTERKOL RADOSŁAW OLSZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie