KRS 0000577331
NIP6772392902
REGON36260642300000
NazwaHR QUALITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHR QUALITY
Data rejestracji 30 wrz 2015 (9 lat temu) 30 wrz 2015
Data usunięcia 22 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PODEDWORZE, 33, KRAKÓW, 31-686, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6772392902
data rejestracji 27 paź 2015
status Czynny
05249000050000461210393205
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
77156000130000117000118836
VELOB Centrum Rozliczeniowe
Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA
13249000050000460018371022
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
82249000050000460011258322
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
80249000050000453048279228
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAANDRZEJ MIECZYSŁAW STEC
Wspólnik
2015-09-30
2018-05-22
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
ŁUKASZ ZBIGNIEW GWIZDAŁA
Wspólnik
2015-09-30
2018-05-22
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 ZŁ
GRZEGORZ ANDRZEJ BOCZOŃ
Wspólnik
2016-09-12
2018-05-22
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650 ZŁ
ANDRZEJ MIECZYSŁAW STEC
reprezentant
GRZEGORZ ANDRZEJ BOCZOŃ
reprezentant
ANDRZEJ MIECZYSŁAW STEC
Beneficjent
GRZEGORZ ANDRZEJ BOCZOŃ
Beneficjent
ŁUKASZ ZBIGNIEW GWIZDAŁA
Beneficjent
ŁUKASZ ZBIGNIEW GWIZDAŁA
reprezentant
ANDRZEJ MIECZYSŁAW STEC
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
GRZEGORZ ANDRZEJ BOCZOŃ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ŁUKASZ ZBIGNIEW GWIZDAŁA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANDRZEJ MIECZYSŁAW STEC
PREZES ZARZĄDU
2015-09-30
2017-02-03
ANDRZEJ MIECZYSŁAW STEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-02-03
2018-05-22
ŁUKASZ ZBIGNIEW GWIZDAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-12
2018-05-22
GRZEGORZ ANDRZEJ BOCZOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-12
2017-02-03
GRZEGORZ ANDRZEJ BOCZOŃ
PREZES ZARZĄDU
2017-02-03
2018-05-22
2015-09-30
2017-02-03
UL. STANISŁAWA KUNICKIEGO, 5, KRAKÓW, 30-134, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie