KRS 0000576905
NIP9121876204
REGON36097250800000
NazwaKANCELARIA PRAWNO - FINANSOWA VISLEGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
Krótka nazwaKANCELARIA PRAWNO - FINANSOWA VISLEGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
Data rejestracji 24 wrz 2015 (9 lat temu) 24 wrz 2015
Data usunięcia 21 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LUDWIKA HIRSZFELDA, 4, JELCZ-LASKOWICE, 55-220, JELCZ-LASKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9121876204
data rejestracji 10 mar 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 sty 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6491Z LEASING FINANSOWY #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIDOROTA MAGDALENA BAGIŃSKA
Wspólnik
2015-09-24
2024-06-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
SYLWIA IZABELA ZAKRZEWSKA JANIK
Wspólnik
2015-09-24
2024-06-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
MACIEJ SZCZUKIECKI
Wspólnik
2015-09-24
2024-06-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
TOMASZ BARTŁOMIEJ KOWALCZYK
Wspólnik
2015-09-24
2024-06-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, UPRAWNIENI SĄ: PRZEZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
MACIEJ SZCZUKIECKI
PREZES ZARZĄDU
2015-09-24
2020-10-29
TOMASZ BARTŁOMIEJ KOWALCZYK
WICEPREZES ZARZĄU
2015-09-24
2024-06-21
2015-09-24
2024-06-21
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-09-24
2024-06-21
KANCELARIA PRAWNO - FINANSOWA VISLEGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
2015-09-24
2024-06-21
UL. LUDWIKA HIRSZFELDA, 4, JELCZ-LASKOWICE, 55-220, JELCZ-LASKOWICE, POLSKA
2015-09-24
2024-06-21
6910Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
2015-09-24
2024-06-21
6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
2015-09-24
2024-06-21
8291Z - DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE
2015-09-24
2024-06-21
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2015-09-24
2024-06-21
6491Z - LEASING FINANSOWY
2015-09-24
2024-06-21
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-09-24
2024-06-21
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2015-09-24
2024-06-21
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-09-24
2024-06-21
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-09-24
2024-06-21
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie