KRS 0000576874
NIP7272462238
REGON47229737100000
NazwaENERGOMONTAŻREM-ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaENERGOMONTAŻREM-ŁÓDŹ
Data rejestracji 22 wrz 2015 (9 lat temu) 22 wrz 2015
Data usunięcia 03 mar 2021 03 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SANDOMIERSKA, 15/17, ŁÓDŹ, 94-010, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7272462238
data rejestracji 08 lut 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 03 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2530Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEKONRAD MIROSŁAW MAJCHERCZYK
Wspólnik
2015-09-22
2021-03-03
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ
KRZYSZTOF WOJCIECH MAJCHERCZYK
Wspólnik
2015-09-22
2021-03-03
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ
CEZARY BERNARD MAJCHERCZYK
Likwidator
2018-10-19
2021-03-03
KRZYSZTOF WOJCIECH MAJCHERCZYK
Beneficjent
KONRAD MIROSŁAW MAJCHERCZYK
Beneficjent
CEZARY BERNARD MAJCHERCZYK
reprezentant
KRZYSZTOF WOJCIECH MAJCHERCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KONRAD MIROSŁAW MAJCHERCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIENI SĄ: - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE; - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
CEZARY BERNARD MAJCHERCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-09-22
2018-10-19
2015-09-22
2018-10-19
ENERGOMONTAŻREM-ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie