KRS 0000576811
NIP6832087262
REGON36255411700000
NazwaFUNDACJA RADHA GOVIND
Krótka nazwaRADHA GOVIND
Data rejestracji 23 wrz 2015 (9 lat temu) 23 wrz 2015
Data usunięcia 31 mar 2023 31 mar 2023
Forma prawnaFUNDACJA
Adres 118, BRZEGI, 32-002, WĘGRZCE WIELKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email INFO@KRIPALU.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #9103Z KONSERWACJA ZABYTKÓW #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJADWIGA BARBARA ZIELIŃSKA
Likwidator
2022-05-23
2023-03-31
JÓZEF ROBERT PAŁKA
Członek Organu Nadzoru
2015-09-23
2023-03-31
JOANNA HELENA PAŁKA
Członek Organu Nadzoru
2015-09-23
2023-03-31
UMESH NAUTIYAL
Członek Organu Nadzoru
2015-09-23
2023-03-31
MARK JOSEPH PASULA
Beneficjent
JADWIGA BARBARA ZIELIŃSKA
zgłaszający - członek zarządu
MARK JOSEPH PASULA
Beneficjent
FUNDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR HENRYK ZIELIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-09-23
2022-06-02
JADWIGA BARBARA ZIELIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-23
2022-06-02
RAJESHWAR PRASAD GOEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-12-18
2022-06-02
MARK JOSEPH PASULA
PREZES ZARZĄDU
2015-09-23
2022-06-02
2015-09-23
2016-06-20
118, BRZEGI, 32-002, WIELICZKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie