KRS 0000576754
NIP6080109758
REGON36253733700000
NazwaHALAL BROTHERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHALAL BROTHERS
Data rejestracji 22 wrz 2015 (9 lat temu) 22 wrz 2015
Data usunięcia 04 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FABIANOWSKA, 1B, KOWALEW, 63-300, PLESZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email PRACA.KIELISZEWSKI@G.MAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIUROBERTO ARCONE
Wspólnik
2015-09-22
2021-10-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
SERIF KARAKUS
Wspólnik
2015-09-22
2021-10-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
MALIK SORGUCU
Wspólnik
2015-09-22
2021-10-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
CAHIT BAYRAM
Wspólnik
2015-09-22
2016-09-19
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
NOOR ALI DITTA
Wspólnik
2016-09-19
2021-10-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ROBERTO ARCONE
PREZES ZARZĄDU
2015-09-22
2021-10-04
SERIF KARAKUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-22
2021-10-04
CAHIT BAYRAM
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-22
2016-09-19
NOOR ALI DITTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-19
2018-01-26
MELIK SORGUCU
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-22
2021-10-04
2015-09-22
2016-09-19
ARINORD FOOD INDUSTRY HANDLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie