KRS 0000576665
NIP7010507744
REGON36253001600000
NazwaFUTRADEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFUTRADEM
Data rejestracji 18 wrz 2015 (9 lat temu) 18 wrz 2015
Data usunięcia 26 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BARTYCKA, 22B, WARSZAWA, 00-716, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWspólnik
2015-09-18
2015-12-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
14690335800000
MARCIN JAN FABER
Wspólnik
2015-12-15
2021-05-26
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SYLWIA PRYTEK
PREZES ZARZĄDU
2015-09-18
2015-12-15
MARCIN JAN FABER
PREZES ZARZĄDU
2015-12-15
2016-03-14
2015-09-18
2015-12-15
UL. MARSZAŁKOWSKA, 55/73, WARSZAWA, 00-676, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie