KRS 0000576635
NIP9121879674
REGON36270686300000
NazwaTISSU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTISSU
Data rejestracji 07 paź 2015 (9 lat temu) 07 paź 2015
Data usunięcia 19 maj 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. ZAMKOWY, 24A, OŁAWA, 55-200, OŁAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BOK@MYTISSU.PL
Dane podatkowe
NIP 9121879674
data rejestracji 16 gru 2020
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1392Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH #1399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY #1439Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIBOLESŁAW BURY
Wspólnik
2015-10-07
2020-11-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNJE WYSOKOŚCI 5.000,00ZŁ. (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
KRZYSZTOF SEBASTIAN BURY
Wspólnik
2020-11-10
2023-05-19
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
KRZYSZTOF SEBASTIAN BURY
Likwidator
2022-10-10
2023-05-19
KRZYSZTOF SEBASTIAN BURY
Beneficjent
KRZYSZTOF SEBASTIAN BURY
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF SEBASTIAN BURY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF SEBASTIAN BURY
PREZES ZARZĄDU
2015-10-07
2022-10-13
BOLESŁAW BURY
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-10-07
2020-11-10
2015-10-07
2020-11-10
GLOBAL TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-11-10
2022-10-10
TISSU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-10-07
2020-11-10
UL. ADAMA MICKIEWICZA, 38, NOWY DWÓR, 55-220, JELCZ-LASKOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie