KRS 0000576615
NIP7842495879
REGON36252353600000
NazwaWEGNER FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWEGNER FINANCE
Data rejestracji 18 wrz 2015 (9 lat temu) 18 wrz 2015
Data usunięcia 17 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 10, RUDKI, 62-240, TRZEMESZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPAWEŁ ŁUKASZ WEGNER
Beneficjent
PAWEŁ ŁUKASZ WEGNER
reprezentant
MONIKA WEGNER
Wspólnik
2015-09-18
2017-01-20
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MACIEJ MAREK OLEJNICZAK
Wspólnik
2015-09-18
2019-12-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
PAWEŁ ŁUKASZ WEGNER
Wspólnik
2017-01-20
2021-12-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
PAWEŁ ŁUKASZ WEGNER
Prokurent
2017-01-20
2019-12-31
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ ŁUKASZ WEGNER
Likwidator
2020-05-25
2021-12-17
PAWEŁ ŁUKASZ WEGNER
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MACIEJ MAREK OLEJNICZAK
PREZES ZARZĄDU
2015-09-18
2019-12-31
MONIKA WEGNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-18
2017-01-20
PAWEŁ ŁUKASZ WEGNER
PREZES ZARZĄDU
2019-12-31
2020-05-25
2015-09-18
2020-05-25
WEGNER FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie