KRS 0000576607
NIP5423247839
REGON36246065200000
NazwaRENTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRENTON
Data rejestracji 21 wrz 2015 (9 lat temu) 21 wrz 2015
Data usunięcia 20 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HURTOWA, 4, BIAŁYSTOK, 15-399, BIAŁYSTOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@RENTON.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 5423247839
data rejestracji 01 paź 2015
status Czynny
02114017750000372130001001
mBank Oddział Korporacyjny Białystok
ul. Świętojańska 15 15-277 Białystok POLSKA
33876900020244109420000010
BS8769 Centrala
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 18-210 wysokomazowiecki POLSKA
88114017750000372130001005
mBank Oddział Korporacyjny Białystok
ul. Świętojańska 15 15-277 Białystok POLSKA
96876900020244109420000040
BS8769 Centrala
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 18-210 wysokomazowiecki POLSKA
20876900020244109420000050
BS8769 Centrala
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 18-210 wysokomazowiecki POLSKA
34114017750000372130001007
mBank Oddział Korporacyjny Białystok
ul. Świętojańska 15 15-277 Białystok POLSKA
61114017750000372130001006
mBank Oddział Korporacyjny Białystok
ul. Świętojańska 15 15-277 Białystok POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #4939 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJKATARZYNA DROŹDZIEWICZ
Wspólnik
2015-09-21
2023-01-20
8.000 (OSIEM TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000 (CZTERYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MACIEJ DROŹDZIEWICZ
Wspólnik
2015-09-21
2023-01-20
8.000 (OSIEM TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000 (CZTERYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ŁUKASZ ŚLIWOWSKI
Wspólnik
2015-09-21
2023-01-20
3.800 (TRZY TYSIĄCE OSIEMSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 190.000 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
KATARZYNA DROŹDZIEWICZ
Beneficjent
MACIEJ DROŹDZIEWICZ
Beneficjent
ŁUKASZ ŚLIWOWSKI
Beneficjent
ŁUKASZ ŚLIWOWSKI
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
KATARZYNA DROŹDZIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
MACIEJ DROŹDZIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ŁUKASZ ŚLIWOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MACIEJ DROŹDZIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-09-21
2023-01-20
ŁUKASZ ŚLIWOWSKI
PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU
2015-09-21
2023-01-20
KATARZYNA DROŹDZIEWICZ
DRUGI WICEPREZES ZARZĄDU
2015-09-21
2023-01-20
2015-09-21
2018-08-31
UL. MALMEDA ICCHOKA, 13, BIAŁYSTOK, 15-440, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie