KRS 0000576421
NIP9482604585
REGON36253682300000
NazwaERGONOVA D. WOŹNIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaERGONOVA D. WOŹNIAK I WSPÓLNICY
Data rejestracji 21 wrz 2015 (9 lat temu) 21 wrz 2015
Data usunięcia 15 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres RYNEK, 10, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHDANIEL PIOTR WOŹNIAK
Wspólnik
2015-09-21
2020-12-15
DOMINIKA WOŹNIAK
Wspólnik
2015-09-21
2020-12-15
PAWEŁ JACEK BEDNAREK
Wspólnik
2015-09-21
2020-12-15
MACIEJ PAWLIŃSKI
Wspólnik
2015-09-21
2020-12-15
PAWEŁ JACEK BEDNAREK
Prokurent
2016-07-15
2020-12-15
SAMODZIELNA
DOMINIKA WOŹNIAK
Prokurent
2016-07-15
2020-12-15
SAMODZIELNA
MACIEJ PAWLIŃSKI
Beneficjent
PAWEŁ JACEK BEDNAREK
Beneficjent
MACIEJ PAWLIŃSKI
reprezentant
DOMINIKA WOŹNIAK
Beneficjent
PAWEŁ JACEK BEDNAREK
reprezentant
DOMINIKA WOŹNIAK
reprezentant
DANIEL PIOTR WOŹNIAK
reprezentant
MACIEJ PAWLIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
PAWEŁ JACEK BEDNAREK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
DOMINIKA WOŹNIAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
DANIEL PIOTR WOŹNIAK
Członek Organu Reprezentacji
2015-09-21
2020-12-15
2015-09-21
2016-07-15
KANCELARIA DORADCÓW D.WOŹNIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie