KRS 0000576398
NIP8971813690
REGON36253930700000
NazwaCERTA COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCERTA COMPANY
Data rejestracji 18 wrz 2015 (9 lat temu) 18 wrz 2015
Data usunięcia 26 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #478 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJARTEM TVERDOMED
Wspólnik
2015-09-18
2017-11-02
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
MARYNA GRYGORENKO
Wspólnik
2015-09-18
2017-11-02
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
OLEXANDR GRYGORENKO
Wspólnik
2015-09-18
2017-11-02
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
OLEKSANDR DOROFIEIEV
Wspólnik
2017-11-02
2020-06-26
85 (OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.250,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
VIKTORIIA VERMUN
Wspólnik
2017-11-02
2020-06-26
15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ARTEM TVERDOMED
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-18
2017-11-02
MARYNA GRYGORENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-18
2017-11-02
OLEXANDR GRYGORENKO
PREZES ZARZĄDU
2015-09-18
2017-11-02
OLEKSANDR DOROFIEIEV
PREZES ZARZĄDU
2017-11-02
2020-06-26
2015-09-18
2017-11-02
UL. WITA STWOSZA, 16, WROCŁAW, 50-148, WROCŁAW, POLSKA
2017-11-02
2019-01-11
UL. WAŁY PIASTOWSKIE, 1, GDAŃSK, 80-855, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie