KRS 0000576244
NIP8513187479
REGON36251081200000
NazwaMAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMAH
Data rejestracji 17 wrz 2015 (9 lat temu) 17 wrz 2015
Data usunięcia 06 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BOHDANA ZALESKIEGO, 33, SZCZECIN, 70-495, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8513187479
data rejestracji 17 wrz 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #2370Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA #2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #2012Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW #1621Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA #1623Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEMARCIN MACIEJ HAMERSKI
Wspólnik
2015-09-17
2019-12-06
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ.
ZBIGNIEW ZDZISŁAW MIKE
Wspólnik
2015-09-17
2019-12-06
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ.
PIOTR MIKE
Wspólnik
2015-09-17
2019-12-06
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ.
ZBIGNIEW ZDZISŁAW MIKE
Prokurent
2015-09-17
2018-04-26
PROKURA SAMOISTNA
MARCIN MACIEJ HAMERSKI
Likwidator
2018-04-26
2019-12-06
PIOTR MIKE
Likwidator
2018-04-26
2019-12-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO PROKURENT. NATOMIAST PRZY CZYNNOŚCIACH O CHARAKTERZE ZOBOWIĄZUJĄCYM CZY ROZPORZĄDZAJĄCYM, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 50.000 ZŁ. (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST REPREZENTOWANIE SPÓŁKI PRZEZ PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARCIN MACIEJ HAMERSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-09-17
2018-04-26
PIOTR MIKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-17
2018-04-26
2015-09-17
2018-04-26
MAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie