KRS 0000576219
NIP7123300341
REGON36252735600000
NazwaERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 17 wrz 2015 (9 lat temu) 17 wrz 2015
Data usunięcia 29 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ALEJA LOTNIKÓW POLSKICH, 134, ŚWIDNIK, 21-040, ŚWIDNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7123300341
data rejestracji 01 paź 2015
status Czynny
68102027330000270200802900
PKO Oddział 1 w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 36 28-300 jędrzejowski POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHMARIUSZ PIOTR GĄBKA
Wspólnik
2015-09-17
2023-12-29
KAROL MARCIN MARCINKOWSKI
Wspólnik
2015-09-17
2023-12-29
PIOTR EDWARD MAZUR
Wspólnik
2015-09-17
2021-12-03
MAŁGORZATA EWA WOJTAN
Wspólnik
2015-09-17
2023-12-29
WALDEMAR PAWEŁ WILKOŁEK
Wspólnik
2015-09-17
2023-12-29
JAROSŁAW JÓZEF SKIBA
Wspólnik
2015-09-17
2023-12-29
ROBERT TOMASZ KASPRZAK
Wspólnik
2015-09-17
2023-12-29
MAGDALENA MAZUR
Wspólnik
2021-12-03
2023-12-29
RADOSŁAW ARKADIUSZ RADWAN
Wspólnik
2015-09-17
2023-12-29
RADOSŁAW ARKADIUSZ RADWAN
Prokurent
2021-12-03
2023-12-29
PROKURA SAMOISTNA
MAGDALENA MAZUR
Beneficjent
MARIUSZ PIOTR GĄBKA
Beneficjent
KAROL MARCIN MARCINKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
KAROL MARCIN MARCINKOWSKI
Beneficjent
MAŁGORZATA EWA WOJTAN
Beneficjent
WALDEMAR PAWEŁ WILKOŁEK
Beneficjent
JAROSŁAW JÓZEF SKIBA
Beneficjent
ROBERT TOMASZ KASPRZAK
Beneficjent
RADOSŁAW ARKADIUSZ RADWAN
Beneficjent
MAGDALENA MAZUR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARIUSZ PIOTR GĄBKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KAROL MARCIN MARCINKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAŁGORZATA EWA WOJTAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WALDEMAR PAWEŁ WILKOŁEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JAROSŁAW JÓZEF SKIBA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ROBERT TOMASZ KASPRZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RADOSŁAW ARKADIUSZ RADWAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ) ERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, DZIAŁAJĄCA PRZEZ SWÓJ ZARZĄD: PREZES ZARZĄDU KAROL MARCINKOWSKI.
Członek Organu Reprezentacji
2015-09-17
2023-12-29
36218701500000
2015-09-17
2023-12-29
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-09-17
2023-12-29
ERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-09-17
2023-12-29
UL. ALEJA LOTNIKÓW POLSKICH, 134, ŚWIDNIK, 21-040, ŚWIDNIK, POLSKA
2015-09-17
2023-12-29
7120B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2015-09-17
2023-12-29
71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2015-09-17
2023-12-29
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2015-09-17
2023-12-29
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2015-09-17
2023-12-29
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2015-09-17
2023-12-29
96 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
2015-09-17
2023-12-29
45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2015-09-17
2023-12-29
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-09-17
2023-12-29
82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2021-12-03
2023-12-29
6622Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie