KRS 0000576016
NIP6762493323
REGON36260210600000
NazwaDEEM SARNA I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaDEEM SARNA I S-KA
Data rejestracji 18 wrz 2015 (9 lat temu) 18 wrz 2015
Data usunięcia 31 sie 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. KAMIENNA, 43, KRAKÓW, 31-403, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCHJERZY PAWEŁ SARNA
Wspólnik
2015-09-18
2016-08-31
ANDRZEJ EDGAR CHROBAK
Wspólnik
2015-09-18
2016-02-09
AGNIESZKA MAŁGORZATA FLAKOWICZ
Wspólnik
2015-09-18
2016-08-31
MAREK PIÓRKOWSKI
Wspólnik
2016-02-09
2016-08-31
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW. SPRAWAMI PRZEKRACZAJĄCYMI ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI: 1. ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIE PRAWERM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 5000 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), 2. UDZIELENIE LUB ZACIĄGNIĘCIE POŻYCZKI, KREDYTU ALBO PORĘCZENIA.
JERZY PAWEŁ SARNA
Członek Organu Reprezentacji
2015-09-18
2016-08-31
ANDRZEJ EDGAR CHROBAK
Członek Organu Reprezentacji
2015-09-18
2016-02-09
AGNIESZKA MAŁGORZATA FLAKOWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2015-09-18
2016-08-31
MAREK PIÓRKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2016-02-09
2016-08-31
2015-09-18
2016-08-31
SPÓŁKA JAWNA
2015-09-18
2016-08-31
DEEM SARNA I S-KA SPÓŁKA JAWNA
2015-09-18
2016-08-31
UL. KAMIENNA, 43, KRAKÓW, 31-403, KRAKÓW, POLSKA
2015-09-18
2016-08-31
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2015-09-18
2016-08-31
8552Z - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
2015-09-18
2016-08-31
7111Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
2015-09-18
2016-08-31
7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
2015-09-18
2016-08-31
4613Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
2015-09-18
2016-08-31
4615Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH
2015-09-18
2016-08-31
4619Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2015-09-18
2016-08-31
4647Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
2015-09-18
2016-08-31
4649Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
2015-09-18
2016-08-31
4665Z - SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie