KRS 0000575762
NIP5783118699
REGON36284441800000
NazwaROTARY CLUB ELBLĄG CENTRUM
Krótka nazwaROTARY CLUB ELBLĄG CENTRUM
Data rejestracji 28 paź 2015 (9 lat temu) 28 paź 2015
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres UL. STARY RYNEK, 54-59, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Status CZYNNY
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #94 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICHMAŁGORZATA ADAMOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2015-10-28
2017-03-15
GRAŻYNA BOŻENA DZIWISZ
Członek Organu Nadzoru
2015-10-28
2017-03-15
ANNA HONORATA KWOCZEK WADECKA
Członek Organu Nadzoru
2015-10-28
2017-03-15
AGATA SKWIRA
Członek Organu Nadzoru
2017-03-15
2018-06-22
JOANNA ANETA BAJOR
Członek Organu Nadzoru
2023-04-04
MAŁGORZATA MONIKA TWARDOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-06-22
KATARZYNA RUDNICKA
Członek Organu Nadzoru
2019-08-28
ANNA DANIŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2017-03-15
2023-04-04
EWA BORYSZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-06-22
2019-08-28
KATARZYNA RUDNICKA
Członek Organu Nadzoru
2017-03-15
2018-06-22
KATARZYNA MONIKA SIWIECKA
Beneficjent
MAŁGORZATA ADAMOWICZ
Beneficjent
AGNIESZKA ELŻBIETA CZEREPKO
Beneficjent
ILONA EWA NOWACKA
Beneficjent
AGATA SKWIRA
Beneficjent
DOROTA EWA WCISŁA
Beneficjent
AGNIESZKA ELŻBIETA CZEREPKO
zgłaszający - członek zarządu
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KLUBU W ZAKRESIE ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH WYMAGANA JEST DWUOSOBOWA REPREZENTACJA ZARZĄDU, W TYM PREZYDENTA LUB WICEPREZYDENTA KLUBU. DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI MOGĄ BYĆ USTANOWIENI PEŁNOMOCNICY KLUBU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W RAMACH UDZIELONEGO IM UMOCOWANIA. ZARZĄD USTANAWIA I ODWOŁUJE PEŁNOMOCNIKÓW.
DOROTA EWA WCISŁA
PREZYDENT
2015-10-28
2017-03-15
DOROTA EWA WCISŁA
PREZYDENT POPRZEDNIEJ KADENCJI
2017-03-15
2017-08-21
KATARZYNA RUDNICKA
I WICEPREZYDENT
2015-10-28
2017-03-15
AGATA SKWIRA
II WICEPREZYDENT
2015-10-28
2017-03-15
ANNA HONORATA KWOCZEK WADECKA
II WICEPREZYDENT
2017-08-21
2018-06-22
ANNA HONORATA KWOCZEK WADECKA
SEKRETARZ
2018-06-22
2019-08-28
EWA BORYSZEWSKA
SKARBNIK
2017-08-21
2018-06-22
EWA BIDZIŃSKA
I WICEPREZYDENT
2018-06-22
2019-08-28
EWA BIDZIŃSKA
PREZYDENT
2019-08-28
2020-06-17
EWA BIDZIŃSKA
PREZYDENT POPRZEDNIEJ KADENCJI
2020-06-17
2023-04-04
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-30
SprFinOp
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 53881.12 |
Aktywa razem | 53881.12 |
2015-10-28
2018-06-22
UL. KOWALSKA, 1, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
2018-06-22
2023-04-04
UL. KOWALSKA, 10, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie