KRS 0000575745
NIP8992773547
REGON36250915700000
NazwaDOLNOŚLĄSKIE DOMY SENIORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaDOLNOŚLĄSKIE DOMY SENIORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 15 wrz 2015 (9 lat temu) 15 wrz 2015
Data usunięcia 29 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. OKRĘŻNA, 26, WROCŁAW, 53-008, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8730Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8790Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #960 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHWspólnik
2015-09-15
2021-06-29
36213465100000
MAREK ŚLIWIŃSKI
Wspólnik
2015-09-15
2021-06-29
RADOSŁAW ZBIGNIEW KOTOWSKI
Wspólnik
2015-09-15
2018-01-19
TOMASZ WITOLD ŚLIWIŃSKI
Wspólnik
2015-09-15
2021-06-29
TOMASZ WITOLD ŚLIWIŃŚKI
Beneficjent
TOMASZ WITOLD ŚLIWIŃSKI
reprezentant
TOMASZ WITOLD ŚLIWIŃŚKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. KOMPLEMENTARIUSZEM SĄ DOLNOŚLĄSKIE DOMY SENIORA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO REPREZENTOWANIA TEJ SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO. W SPÓŁCE BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU PEŁNI MAREK ŚLIWIŃSKI, ZAŚ FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU PEŁNI RADOSŁAW ZBIGNIEW KOTOWSKI.
Członek Organu Reprezentacji
2015-09-15
2021-06-29
36213465100000
2015-09-15
2018-01-19
UL. SZTABOWA, 100B, WROCŁAW, 53-310, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie