KRS 0000575385
NIP5252629094
REGON36248464100000
NazwaAGRO UPRAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGRO UPRAWY
Data rejestracji 11 wrz 2015 (9 lat temu) 11 wrz 2015
Data usunięcia 15 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARSZAŁKOWSKA, 111, WARSZAWA, 00-102, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#0113Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMIROSŁAW ROMAN PŁACHTA
Wspólnik
2015-09-11
2024-04-15
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00 ZŁOTYCH
KAMIL CIĘGOTURA
Wspólnik
2015-09-11
2024-04-15
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.350,00 ZŁOTYCH
REMIGIUSZ ANDRZEJ BINKOWSKI
Wspólnik
2015-09-11
2024-04-15
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00 ZŁOTYCH
KATARZYNA ANNA BEKISZ
Wspólnik
2015-09-11
2024-04-15
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00 ZŁOTYCH
DARIUSZ BEKISZ
Wspólnik
2015-09-11
2024-04-15
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00 ZŁOTYCH
MATEUSZ FRANCISZEK DRAPIEWSKI
Wspólnik
2015-09-11
2024-04-15
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00 ZŁOTYCH
JOANNA PATRYCJA PŁACHTA
Wspólnik
2015-09-11
2024-04-15
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00 ZŁOTYCH
JADWIGA MAŁGORZATA PŁACHTA
Wspólnik
2015-09-11
2024-04-15
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00 ZŁOTYCH
DARIUSZ BEKISZ
Likwidator
2016-02-12
2024-04-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DARIUSZ BEKISZ
PREZES ZARZĄDU
2015-09-11
2016-02-12
2015-09-11
2016-02-12
AGRO UPRAWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie