KRS 0000574978
NIP6762492950
REGON36246840600000
NazwaMGCS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMGCS
Data rejestracji 10 wrz 2015 (9 lat temu) 10 wrz 2015
Data usunięcia 29 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PODSKARBIŃSKA, 32 BUD.8, WARSZAWA, 03-829, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6762492950
data rejestracji 21 wrz 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 kwi 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNEWspólnik
2015-09-10
2016-03-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
12270636900000
GRZEGORZ CELIŃSKI
Wspólnik
2016-03-21
2023-06-29
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
GRZEGORZ CELINSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
GRZEGORZ CELINSKI
Beneficjent
GRZEGORZ CELINSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KRZYSZTOF JACEK OPRZĘDEK
PREZES ZARZĄDU
2015-09-10
2016-03-21
GRZEGORZ CELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-03-21
2023-06-29
2015-09-10
2016-03-21
QRP TRADERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-09-10
2016-03-21
UL. TORFOWA, 9, KRAKÓW, 30-384, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie