KRS 0000574842
NIP8792679855
REGON36245996200000
NazwaOL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOL GROUP
Data rejestracji 10 wrz 2015 (9 lat temu) 10 wrz 2015
Data usunięcia 12 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TADEUSZA REJTANA, 2, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄMATEUSZ JAKUB BALINOWSKI
Wspólnik
2015-09-10
2016-04-12
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁOTYCH
ANDREI ALKHOVIK
Wspólnik
2015-09-10
2018-03-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
ANDRII IASHCHYSHEN
Wspólnik
2015-09-10
2018-03-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
OLEG BOGDAN ZAPOTOTSKYI
Wspólnik
2018-03-29
2022-12-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 500 ZŁOTYCH
1975-09-29
OLEKSANDR KUZMENKO
Wspólnik
2018-03-29
2022-12-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2 500 ZŁOTYCH
1956-01-18
OLEG BOGDAN ZAPOTOTSKYI
Beneficjent
1975-09-29
OLEKSANDR KUZMENKO
Beneficjent
1956-01-18
OLEG BOGDAN ZAPOTOTSKYI
reprezentant
1975-09-29
OLEKSANDR KUZMENKO
reprezentant
1956-01-18
MATEUSZ JAKUB BALINOWSKI
Prokurent
2015-09-10
2016-04-12
PROKURA SAMOISTNA
OLEG BOGDAN ZAPOTOTSKYI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
OLEKSANDR KUZMENKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDRII IASHCHYSHEN
PREZES ZARZĄDU
2015-09-10
2018-03-29
ANDREI ALKHOVIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-09-10
2018-03-29
OLEG BOGDAN ZAPOTOTSKYI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-03-29
2022-12-12
1975-09-29
OLEKSANDR KUZMENKO
PREZES ZARZĄDU
2018-03-29
2022-12-12
1956-01-18
2015-09-10
2018-03-29
INTERNATIONAL WORK SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-09-10
2016-04-12
UL. POMORSKA, 81, ZŁOTORIA, 87-162, ZŁOTORIA, POLSKA
2016-04-12
2018-03-29
UL. OBYWATELSKA, 3, WARSZAWA, 02-409, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie