KRS 0000574627
NIP6342845459
REGON36242963600000
NazwaFFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFFE
Data rejestracji 08 wrz 2015 (9 lat temu) 08 wrz 2015
Data usunięcia 03 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STALOWA, 16, CHORZÓW, 41-506, CHORZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6342845459
data rejestracji 14 wrz 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMICHAŁ MAREK FORYSTEK
Likwidator
2020-02-19
2021-12-03
KAROLINA ŚLADKOWSKA
Likwidator
2020-02-19
2021-12-03
MICHAŁ MAREK FORYSTEK
Beneficjent
KAROLINA MARIA ŚLADKOWSKA
reprezentant
MICHAŁ MAREK FORYSTEK
reprezentant
MICHAŁ MAREK FORYSTEK
Wspólnik
2015-09-08
2021-12-03
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
MICHAŁ MAREK FORYSTEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁDANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
MICHAŁ MAREK FORYSTEK
PREZES ZARZĄDU
2015-09-08
2020-02-19
SŁAWOMIR ZABOJSZCZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-08
2019-03-08
KAROLINA MARIA ŚLADKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-03-08
2020-02-19
2015-09-08
2020-02-19
FFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-09-08
2019-10-15
UL. KLIMCZOKA, 3, KATOWICE, 40-857, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie