KRS 0000574340
NIP8992773010
REGON36244799900000
NazwaPROVECTUS BIOPHARMACEUTICALS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPROVECTUS BIOPHARMACEUTICALS EUROPE
Data rejestracji 07 wrz 2015 (9 lat temu) 07 wrz 2015
Data usunięcia 09 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 1, WROCŁAW, 53-329, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHWspólnik
2015-09-07
2021-04-09
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
02120621900000
QUARK VENTURES LP
Wspólnik
2015-09-07
2021-04-09
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.750 ZŁ (TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
EDWARD STANISŁAW MISEK
PREZES ZARZĄDU
2015-09-07
2021-04-09
2015-09-07
2021-04-09
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-09-07
2021-04-09
PROVECTUS BIOPHARMACEUTICALS EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-09-07
2021-04-09
PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 1, WROCŁAW, 53-329, WROCŁAW, POLSKA
2015-09-07
2021-04-09
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-09-07
2021-04-09
7211Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII
2015-09-07
2021-04-09
7219Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
2015-09-07
2021-04-09
7220Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
2015-09-07
2021-04-09
7120 - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2015-09-07
2021-04-09
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2015-09-07
2021-04-09
6491Z - LEASING FINANSOWY
2015-09-07
2021-04-09
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2015-09-07
2021-04-09
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie