KRS 0000574272
NIP5372631449
REGON36245817000000
NazwaINBAP SKŁADY PODATKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINBAP SKŁADY PODATKOWE
Data rejestracji 08 wrz 2015 (9 lat temu) 08 wrz 2015
Data usunięcia 08 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SIDORSKA, 83, BIAŁA PODLASKA, 21-500, BIAŁA PODLASKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@INBAP.COM
Dane podatkowe
NIP 5372631449
data rejestracji 08 wrz 2015
status Czynny
46160014621841548810000009
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
68160014621841548810000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWspólnik
2015-09-08
2017-04-04
500 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁOTYCH
14631197100000
BARTŁOMIEJ ANDRZEJ PACZÓSKI
Wspólnik
2017-04-04
2018-11-08
4999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 499900 PLN
PAWEŁ MARCIN FILIPOWICZ
zgłaszający - członek zarządu
PAWEŁ MARCIN FILIPOWICZ
Beneficjent
BARTŁOMIEJ ANDRZEJ PACZÓSKI
Prokurent
2018-01-09
2018-11-08
PROKURA ŁĄCZNA
PAWEŁ MARCIN FILIPOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
BARTŁOMIEJ ANDRZEJ PACZÓSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-09-08
2018-01-09
JACEK DAROCHA
PREZES ZARZĄDU
2018-01-09
2018-11-08
KRYSTYNA PACZÓSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-09
2018-11-08
2015-09-08
2018-11-08
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-09-08
2018-11-08
INBAP SKŁADY PODATKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-09-08
2018-11-08
UL. SIDORSKA, 83, BIAŁA PODLASKA, 21-500, BIAŁA PODLASKA, POLSKA
2018-03-01
2018-11-08
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
2018-03-01
2018-11-08
49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
2018-03-01
2018-11-08
52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2018-03-01
2018-11-08
74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
2018-03-01
2018-11-08
82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie