KRS 0000573555
NIP9512051867
REGON01517011800000
Nazwa"CFG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa"CFG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 03 wrz 2015 (9 lat temu) 03 wrz 2015
Data usunięcia 29 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres PASAŻ URSYNOWSKI, 11, WARSZAWA, 02-784, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9512051867
data rejestracji 02 lip 2002
status Czynny
75124063511787001088547007
PEKAO Oddział w Piasecznie ul.Jana Pawła II 2
ul. Jana Pawła II 2 05-500 piaseczyński POLSKA
84124063511111001041793568
PEKAO Oddział w Piasecznie ul.Jana Pawła II 2
ul. Jana Pawła II 2 05-500 piaseczyński POLSKA
84124063511789001074055527
PEKAO Oddział w Piasecznie ul.Jana Pawła II 2
ul. Jana Pawła II 2 05-500 piaseczyński POLSKA
40948411212008011221100001
BSBROD Oddział w Nowym Mieście Lubawskim
Rynek 3 13-300 nowomiejski POLSKA
16124063511111000048140760
PEKAO Oddział w Piasecznie ul.Jana Pawła II 2
ul. Jana Pawła II 2 05-500 piaseczyński POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHWspólnik
2015-09-03
2016-01-29
14689215200000
Wspólnik
2016-01-29
2021-04-29
14689215200000
ANNA KATARZYNA MICHALSKA
zgłaszający - inny
ANNA KATARZYNA MICHALSKA
Beneficjent
SŁAWOMIR MICHALSKI
Beneficjent
ANNA KATARZYNA MICHALSKA
Beneficjent
ŁĄCZNY UDZIAŁ POŚREDNI W WYSOKOŚCI 50% ZA POŚREDNICTWEM PROPERTIES "CFG" SP Z O.O. SP.K.(WSPÓLNIK) ORAZ "CFG" SP. Z O.O. (UDZIAŁOWIEC)
SŁAWOMIR MICHALSKI
Beneficjent
ŁĄCZNY UDZIAŁ POŚREDNI W WYSOKOŚCI 50% ZA POŚREDNICTWEM PROPERTIES "CFG" SP Z O.O. SP.K.(WSPÓLNIK) ORAZ "CFG" SP. Z O.O. (UDZIAŁOWIEC)
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacji1. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. 2. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA "CFG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS: 0000225939) 3. SPÓŁKA "CFG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS: 0000225939) JEST REPREZENTOWANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE 4. W SKŁAD ZARZĄDU "CFG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS: 0000225939) WCHODZĄ: ANNA KATARZYNA MICHALSKA - PREZES ZARZĄDU, ŁUKASZ JĘDRZEJEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU, SŁAWOMIR MICHALSKI - CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2015-09-03
2021-04-29
01589737500000
2015-09-03
2016-08-19
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-09-03
2016-08-19
"CFG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-09-03
2016-08-19
PASAŻ URSYNOWSKI, 11, WARSZAWA, 02-784, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie