KRS 0000573514
NIP7322176398
REGON36218925000000
NazwaEZG ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEZG ENERGIA
Data rejestracji 07 wrz 2015 (9 lat temu) 07 wrz 2015
Data usunięcia 30 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 21, ZGIERZ, 95-100, ZGIERZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100,00 PLN
Dane kontaktowe
Email 24CONSULTIVO@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAMICHAŁ HENRYK PILARSKI
Prokurent
2015-09-07
2020-09-30
PROKURA SAMOISTNA
MACIEJ PIOTR ORZECHOWSKI
Wspólnik
2015-09-07
2020-09-30
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600,00 ZŁ
MIKOŁAJ JAKUB PIEC
Wspólnik
2015-09-07
2020-09-30
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MICHAŁ HENRYK PILARSKI
Wspólnik
2015-09-07
2018-04-27
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
MIKOŁAJ JAKUB PIEC
VICE PREZES ZARZĄDU
2015-09-07
2019-02-25
MACIEJ PIOTR ORZECHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-09-07
2020-09-30
2015-09-07
2018-04-27
UL. DŁUGA, 33, ZGIERZ, 95-100, ZGIERZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie