KRS 0000573451
NIP5291807513
REGON36248254700000
NazwaSTOWARZYSZENIE OTWARTA BRAMA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOTWARTA BRAMA
Data rejestracji 11 wrz 2015 (9 lat temu) 11 wrz 2015
Data usunięcia 04 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres UL. SZKOLNA, 23, OSOWIEC, 96-321, ŻABIA WOLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9104Z DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY #8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMACIEJ POSKROP
Członek Organu Nadzoru
2015-09-11
2020-12-04
ELŻBIETA ZOFIA JURÁNYI KRAJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-09-11
2020-12-04
JOANNA JANOŚ
Członek Organu Nadzoru
2015-09-11
2020-12-04
TOMASZ DRELICHOWSKI
Likwidator
2020-08-20
2020-12-04
EWA ZOFIA ANTONINA ŁADYŃSKA
Likwidator
2020-08-20
2020-12-04
MARCIN SZTANDARSKI
Likwidator
2020-08-20
2020-12-04
MAŁGORZATA IWONA KOZICKA
Likwidator
2020-08-20
2020-12-04
JOANNA ELŻBIETA WYSOKIŃSKA
Likwidator
2020-08-20
2020-12-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH UPRAWNIENI SĄ: PREZES I WICEPREZES ŁĄCZNIE LUB WICEPREZES I SKARBNIK ŁĄCZNIE.
TOMASZ DRELICHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-09-11
2020-08-20
EWA ZOFIA ANTONINA ŁADYŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-09-11
2020-08-20
JOANNA MAGDALENA SKRZYWANEK NAROJCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-09-11
2020-08-20
MAŁGORZATA IWONA KOZICKA
SEKRETARZ
2015-09-11
2020-08-20
DOROTA IZABELLA PISAREK
SKARBNIK
2015-09-11
2020-08-20
MARCIN SZTANDARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-11
2020-08-20
JOANNA ELŻBIETA WYSOKIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-11
2020-08-20
2015-09-11
2020-08-20
STOWARZYSZENIE OTWARTA BRAMA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie