KRS 0000572974
NIP7123299744
REGON36236409000000
NazwaDIM KOMPLEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDIM KOMPLEKT
Data rejestracji 28 sie 2015 (9 lat temu) 28 sie 2015
Data usunięcia 07 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. CZECHOWSKA, 42, LUBLIN, 20-072, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 167590,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7123299744
data rejestracji 30 cze 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #55 HOTELE I RESTAURACJE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEDMYTRO TKACHENKO
Wspólnik
2015-08-28
2022-12-07
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 134.072,00 ZŁ
VIKTORIIA BLINDOVSKA
Wspólnik
2015-08-28
2019-09-30
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00ZŁ.
SERHII TKACHENKO
Wspólnik
2019-09-30
2022-12-07
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.518,00 ZŁ
1964-02-06
SERHII TKACHENKO
Beneficjent
1964-02-06
DMYTRO TKACHENKO
Beneficjent
SERHII TKACHENKO
reprezentant
1964-02-06
DMYTRO TKACHENKO
reprezentant
DMYTRO TKACHENKO
Likwidator
2022-02-18
2022-12-07
SERHII TKACHENKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DMYTRO TKACHENKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DMYTRO TKACHENKO
PREZES ZARZĄDU
2015-08-28
2022-02-18
VIKTORIIA BLINDOVSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-03-14
2019-11-15
SERHII TKACHENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-09-30
2019-11-15
1964-02-06
SERHII TKACHENKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-11-15
2022-02-18
1964-02-06
2015-08-28
2022-02-18
DIM KOMPLEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-08-28
2019-09-30
UL. CZECHOWSKA, 42, LUBLIN, 20-072, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie