KRS 0000572963
NIP9840211063
REGON36247918900000
NazwaHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 14 wrz 2015 (9 lat temu) 14 wrz 2015
Data usunięcia 31 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres 37A, PIĄTKI, 13-100, NIDZICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9840211063
data rejestracji 01 paź 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sie 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIARKADIUSZ PLISZKA
Wspólnik
2015-09-14
2021-08-31
ANNA DUDA
Wspólnik
2015-09-14
2021-08-31
JERZY CHODOR
Powiernik
2018-10-30
2019-10-07
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. PREZES ZARZĄDU ARKADIUSZ PLISZKA SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU ANNA DUDA SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENT SAMOISTNY JANUSZ AZIEWICZ.
Członek Organu Reprezentacji
2015-09-14
2021-08-31
36182501100000
2015-09-14
2018-10-30
HTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-10-30
2019-10-07
HTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie