KRS 0000572791
NIP6751522280
REGON36232643900000
NazwaMOXX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMOXX
Data rejestracji 26 sie 2015 (9 lat temu) 26 sie 2015
Data usunięcia 20 mar 2024 20 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ASFALTOWA, 1A, SKARŻYSKO-KAMIENNA, 26-110, SKARŻYSKO-KAMIENNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MALGOMARGO@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 6751522280
data rejestracji 04 kwi 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEPPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIMAŁGORZATA SOBIŚ
Wspólnik
2015-08-26
2016-04-04
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 950ZŁ
ANNA KAROLINA KWAŚNIEWSKA MACIEJCZYK
Wspólnik
2016-04-04
2018-08-23
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ.
MIKA PETTERI HYNYNEN
Wspólnik
2016-04-04
2024-03-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
MIKA PETTERI HYNYNEN
Beneficjent
MIKA PETTERI HYNYNEN
reprezentant
MIKA PETTERI HYNYNEN
Prokurent
2016-05-30
2016-10-31
PROKURA SAMOISTNA
MIKA PETTERI HYNYNEN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZRZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
ŁUKASZ MACIEJCZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-04-04
2016-10-31
MIKA PETTERI HYNYNEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-31
2024-03-20
MAŁGORZATA SOBIŚ
PREZES ZARZĄDU
2015-08-26
2016-04-04
ROBERT SOBIŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-26
2016-04-04
TOMMY TAPIO JUUTINEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-31
2018-08-23
2015-08-26
2016-04-04
DRACOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-08-26
2016-04-04
UL. KOTLARSKA, 2, KRAKÓW, 31-539, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie