KRS 0000572567
NIP7010395943
REGON14687617600000
NazwaSATIN EWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSATIN EWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 26 sie 2015 (9 lat temu) 26 sie 2015
Data usunięcia 09 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. NOWOGRODZKA, 47A, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIACOTIWIPES INVESTMENTS 1 S.C.SP.
Wspólnik
2015-08-26
2021-04-09
COTIWIPES INVESTMENTS 2 S.C.SP.
Wspólnik
2015-08-26
2021-04-09
COTIWIPES INVESTMENTS 3 S.C.SP.
Wspólnik
2015-08-26
2021-04-09
COTIWIPES INVESTMENTS 4 S.C.SP.
Wspólnik
2015-08-26
2021-04-09
COTIWIPES INVESTMENTS 5 S.C.SP.
Wspólnik
2015-08-26
2021-04-09
ARTUR ROBERT GAŁWIACZEK
Wspólnik
2017-09-21
2021-04-09
ARTUR ROBERT GAŁWIACZEK
Beneficjent
ROBERT JAROSŁAW WÓJCIK
Beneficjent
ROLF WEMMI
Beneficjent
1979-07-07
GABRIEL KERMICHE
Beneficjent
SABRINA KERMICHE
Beneficjent
HENDRIKUS GIJSBERTUS POTHOVEN
Beneficjent
1971-02-06
DEREK ALEXANDER CHRISTOPHER
reprezentant
1962-12-12
ROBERT JAROSŁAW WÓJCIK
reprezentant
IWONA JOANNA KERMICHE
reprezentant
ROELOF LEENDERT VAN ECHTEN
Beneficjent
1974-11-14
ARTUR ROBERT GAŁWIACZEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ROBERT JAROSŁAW WÓJCIK
Beneficjent
1. ROBERT WÓJCIK JEST WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI COTIWIPES INVESTMENTS 5 S.C.SP. W 100%; 2. SPÓŁKA COTIWIPES INVESTMENTS 5 S.C.SP. JEST KOMANDYTARIUSZEM W SPÓŁCE SATIN EWS POLSKA SP. Z O.O. SP.K.
ROLF WEMMI
Beneficjent
1. ROLF WEMMI JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM SPÓŁKI TALNET HOLDING LTD (POŚREDNIO); 2. SPÓŁKA TALNET HOLDING LTD POSIADA 35% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EWS POLSKA SP. Z O.O.; 3. SPÓŁKA EWS POLSKA SP. Z O.O. JEST KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE SATIN EWS POLSKA SP. Z O.O. SP.K.
GABRIEL KERMICHE
Beneficjent
1. GABRIEL KERMICHE JEST WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI EWS POLSKA SP. Z O.O. W 45% (WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z IWONĄ KERMICHE ORAZ Z SABRINĄ KERMICHE); 2. SPÓŁKA EWS POLSKA SP. Z O.O. JEST KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE SATIN EWS POLSKA SP. Z O.O. SP.K.
SABRINA KERMICHE
Beneficjent
1. SABRINA KERMICHE JEST WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI EWS POLSKA SP. Z O.O. W 45% (WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z IWONĄ KERMICHE ORAZ Z GABRIELEM KERMICHE); 2. SPÓŁKA EWS POLSKA SP. Z O.O. JEST KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE SATIN EWS POLSKA SP. Z O.O. SP.K.
HENDRIKUS GIJSBERTUS POTHOVEN
Beneficjent
1. HENDRIKUS POTHOVEN JEST: A) WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI COTIWIPES INVESTMENTS 3 S.C.SP. W 50%, B) WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI COTIWIPES INVESTMENTS 4 S.C.SP. W 50%, C) BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM SPÓŁKI TALNET HOLDING LTD (POŚREDNIO); 2. SPÓŁKA TALNET HOLDING LTD POSIADA 35% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EWS POLSKA SP. Z O.O.; 3. SPÓŁKI COTIWIPES INVESTMENTS 3 S.C.SP. ORAZ COTIWIPES INVESTMENTS 4 S.C.SP. SĄ KOMANDYTARIUSZAMI A SPÓŁKA EWS POLSKA SP. Z O.O. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE SATIN EWS POLSKA SP. Z O.O. SP.K.
ROELOF LEENDERT VAN ECHTEN
Beneficjent
1. ROELOF VAN ECHTEN JEST BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM SPÓŁKI TALNET HOLDING LTD (POŚREDNIO); 2. SPÓŁKA TALNET HOLDING LTD POSIADA 35% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EWS POLSKA SP. Z O.O.; 3. SPÓŁKA EWS POLSKA SP. Z O.O. JEST KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE SATIN EWS POLSKA SP. Z O.O. SP.K.
REMKO VAN ROEKEL
Beneficjent
1. REMKO VAN ROEKEL JEST: A) WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI COTIWIPES INVESTMENTS 3 S.C.SP. W 50%, B) WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI COTIWIPES INVESTMENTS 4 S.C.SP. W 50%, C) BENEFICJENTEM RZECZYWISTYM SPÓŁKI TALNET HOLDING LTD (POŚREDNIO); 2. SPÓŁKA TALNET HOLDING LTD POSIADA 35% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EWS POLSKA SP. Z O.O.; 3. SPÓŁKI COTIWIPES INVESTMENTS 3 S.C.SP. ORAZ COTIWIPES INVESTMENTS 4 S.C.SP. SĄ KOMANDYTARIUSZAMI A SPÓŁKA EWS POLSKA SP. Z O.O. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE SATIN EWS POLSKA SP. Z O.O. SP.K.
IWONA JOANNA KERMICHE
Beneficjent
1. IWONA KERMICHE JEST WŁAŚCICIELEM: A) SPÓŁKI COTIWIPES INVESTMENTS 1 S.C.SP. W 66,6%, B) SPÓŁKI COTIWIPES INVESTMENTS 2 S.C.SP. W 66,6%, C) SPÓŁKI EWS POLSKA SP. Z O.O. W 45% (WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z SABRINĄ KERMICHE ORAZ Z GABRIELEM KERMICHE); 2. SPÓŁKI COTIWIPES INVESTMENTS 1 S.C.SP. ORAZ COTIWIPES INVESTMENTS 2 S.C.SP. SĄ KOMANDYTARIUSZAMI A SPÓŁKA EWS POLSKA SP. Z O.O. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE SATIN EWS POLSKA SP. Z O.O. SP.K.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST EWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, JAK I POZASĄDOWYCH UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: IWONA KERMICHE - PREZES ZARZĄDU, DEREK ALEXANDER CHRISTOPHER - WICEPREZES ZARZĄDU ORAZ ROBERT JAROSŁAW WÓJCIK - CZŁONEK ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2015-08-26
2021-04-09
14684601100000
2015-08-26
2021-04-09
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-08-26
2021-04-09
SATIN EWS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2015-08-26
2021-04-09
UL. NOWOGRODZKA, 47A, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
2015-08-26
2021-04-09
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-08-26
2021-04-09
6430Z - DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
2015-08-26
2021-04-09
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2015-08-26
2021-04-09
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-08-26
2021-04-09
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-08-26
2021-04-09
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie