KRS 0000572336
NIP5932600014
REGON36229360000000
NazwaSTOKROTKA TCZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTOKROTKA TCZEW
Data rejestracji 21 sie 2015 (9 lat temu) 21 sie 2015
Data usunięcia 14 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. 30 STYCZNIA, 2, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5932600014
data rejestracji 21 wrz 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJANNA DUSZYŃSKA
Wspólnik
2015-08-21
2016-10-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500ZŁ
BARTŁOMIEJ DARIUSZ HASA
Wspólnik
2015-08-21
2021-09-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500ZŁ
Wspólnik
2016-10-19
2021-09-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500ZŁ
36205573300000
EWA MARIA DUSZYŃSKA
Likwidator
2020-05-25
2021-09-14
BARTŁOMIEJ DARIUSZ HASA
Likwidator
2020-05-25
2021-09-14
BARTŁOMIEJ DARIUSZ HASA
Beneficjent
EWA MARIA DUSZYŃSKA
reprezentant
EWA MARIA DUSZYŃSKA
Beneficjent
BARTŁOMIEJ DARIUSZ HASA
reprezentant
BARTŁOMIEJ DARIUSZ HASA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
EWA MARIA DUSZYŃSKA
Beneficjent
BENEFICJENT SPRAWUJE KONTROLĘ NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZARZĄD SKŁADA SIĘ OD JEDNEJ DO TRZECH OSÓB, W TYM PREZESA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZADU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
BARTŁOMIEJ DARIUSZ HASA
PREZES ZARZĄDU
2015-08-21
2020-05-25
EWA MARIA DUSZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-19
2020-05-25
ANNA DUSZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-21
2016-10-19
2015-08-21
2020-05-25
STOKROTKA TCZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-08-21
2016-10-19
UL. 30 STYCZNIA, 2, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie