KRS 0000572175
NIP5223036486
REGON36232471300000
NazwaCOMPANY DIROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCOMPANY DIROM
Data rejestracji 24 sie 2015 (9 lat temu) 24 sie 2015
Data usunięcia 05 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 85, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email O.IEROMENKO.DIROM.15@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4673 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4674 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4752 SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5229 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORTOLEKSANDR IEROMENKO
Wspólnik
2015-08-24
2023-09-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
1972-11-26
YEVHENIIA KALMYKOVA
Wspólnik
2015-08-24
2023-09-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
MARYNA PEREBYINIS
Wspólnik
2015-08-24
2023-09-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
OKSANA OLIINYK
Wspólnik
2015-08-24
2023-09-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
OLEKSIY OLIYNYK
Wspólnik
2015-08-24
2023-09-05
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
ROMAN PEREBYINIS
Wspólnik
2016-02-11
2023-09-05
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ
1980-03-01
DMYTRO KALMYKOV
Wspólnik
2016-02-11
2023-09-05
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ
1980-11-15
DMYTRO KALMYKOV
Beneficjent
1980-11-15
ROMAN PEREBYINIS
Beneficjent
1980-03-01
OKSANA OLIINYK
reprezentant
OLEKSANDR IEROMENKO
reprezentant
1972-11-26
DMYTRO KALMYKOV
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ROMAN PEREBYINIS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
OLEKSANDR IEROMENKO
PREZES ZARZĄDU
2015-08-24
2023-09-05
1972-11-26
OKSANA OLIINYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-24
2023-09-05
2015-08-24
2023-09-05
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-08-24
2023-09-05
COMPANY DIROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-08-24
2023-09-05
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 85, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
2015-08-24
2023-09-05
4613Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
2015-08-24
2023-09-05
4619Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2015-08-24
2023-09-05
4673 - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2015-08-24
2023-09-05
4674 - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
2015-08-24
2023-09-05
469 - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2015-08-24
2023-09-05
4752 - SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2015-08-24
2023-09-05
4791 - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2015-08-24
2023-09-05
5210 - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
2015-08-24
2023-09-05
5229 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie