KRS 0000572077
NIP7282803480
REGON36228465200000
NazwaOPALINE RESSOURCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOPALINE RESSOURCES
Data rejestracji 20 sie 2015 (9 lat temu) 20 sie 2015
Data usunięcia 04 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KS. BP. WINCENTEGO TYMIENIECKIEGO, 25D, ŁÓDŹ, 90-350, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7282803480
data rejestracji 12 lis 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCHHUANG HSI - PING
Wspólnik
2015-08-20
2020-05-13
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ.
STEPHAN KOLACZ WILLEMAN
Wspólnik
2020-05-13
2023-12-04
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ
STÉPHAN JACQUES STANISLAS KOLACZ-WILLEMAN
Beneficjent
STÉPHAN JACQUES STANISLAS KOLACZ-WILLEMAN
zgłaszający - likwidator
STÉPHAN KOLACZ WILLEMAN
Likwidator
2023-04-21
2023-12-04
STÉPHAN JACQUES STANISLAS KOLACZ-WILLEMAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
HUANG HSI - PING
PREZES ZARZĄDU
2015-08-20
2020-05-13
STEPHAN KOLACZ WILLEMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-05-13
2023-04-21
HAN LEONG TONG
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-05-13
2022-01-11
2015-08-20
2023-04-21
OPALINE RESSOURCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie