KRS 0000571685
NIP6772391825
REGON36225995000000
NazwaPLEK 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPLEK 25
Data rejestracji 18 sie 2015 (9 lat temu) 18 sie 2015
Data usunięcia 24 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 10, POZNAŃ, 60-749, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email DOCS@SOULCONCEPT.EDU.PL
Dane podatkowe
NIP 6772391825
data rejestracji 22 lip 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAADRIAAN JOHANNES BAKKER
Beneficjent
WIM PERQUY
zgłaszający - likwidator
ALEKSANDRA ANNA ŻURECKA
Wspólnik
2015-08-18
2016-01-11
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000 ZŁ
MAGDA KAROLINA POSŁUSZNY
Wspólnik
2015-08-18
2016-07-20
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000 ZŁ
JUSTYNA KESLER
Wspólnik
2015-08-18
2019-01-29
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3000 ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
AGNIESZKA EWA MAŁYSKA
Wspólnik
2016-01-11
2019-01-29
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4900 ZŁ
CADENA BGB B.V.
Wspólnik
2019-01-29
2023-01-24
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10000 ZŁ
KLAUDIA STOJDA
Prokurent
2017-06-22
2018-07-31
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
WIM PERQUY
Likwidator
2022-03-10
2023-01-24
ADRIAAN JOHANNES BAKKER
Beneficjent
SPRAWUJĄCY KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ POPRZEZ POSIADANIE W STOSUNKU DO SPÓŁKI UPRAWNIEŃ POLEGAJĄCYCH NA POSIADANIU UDZIAŁÓW W JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ W STOSUNKU DO SPÓŁKI, KTÓRA WYKONUJE W SPÓŁCE PRAWO GŁOSU W ORGANACH SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST TEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAGDA KAROLINA POSŁUSZNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-18
2016-07-20
JUSTYNA KESLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-18
2019-01-29
WIM PERQUY
PREZES ZARZĄDU
2019-01-29
2022-03-10
ALEKSANDRA ANNA ŻURECKA
PREZES ZARZĄDU
2015-08-18
2016-01-11
AGNIESZKA EWA MAŁYSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-22
2019-01-29
2015-08-18
2019-01-29
SOUL CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-01-29
2022-03-10
PLEK 25 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-08-18
2016-01-11
UL. BŁAŻEJA CZEPCA, 3, KRAKÓW, 30-084, KRAKÓW, POLSKA
2016-01-11
2018-07-31
UL. STEFANA BATOREGO, 19, KRAKÓW, 31-135, KRAKÓW, POLSKA
2018-07-31
2019-01-29
UL. ALEKSANDRA FREDRY, 2, KRAKÓW, 30-605, KRAKÓW, POLSKA
2019-01-29
2021-01-19
UL. GRODZISKA, 8, POZNAŃ, 60-363, POZNAŃ, POLSKA
2021-01-19
2021-07-23
UL. LITEWSKA, 17, POZNAŃ, 60-605, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie