KRS 0000571652
NIP8971812377
REGON36229182400000
NazwaEKO-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKO-BUD
Data rejestracji 20 sie 2015 (9 lat temu) 20 sie 2015
Data usunięcia 20 mar 2024 20 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZEDMIEJSKA, 5, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENITETIANA KIIASHKO
Wspólnik
2015-08-20
2018-10-17
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
IHOR HRABOVETSKYI
Wspólnik
2018-10-17
2019-09-05
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH.
MARHARYTA KOVALEVSKA
Wspólnik
2015-08-20
2018-10-17
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
VOLODYMYR BUDZ
Wspólnik
2018-10-17
2019-09-05
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH.
RUSLAN KALASHNYK
Wspólnik
2018-10-17
2019-09-05
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH.
OLEG GALAGAN
Wspólnik
2018-10-17
2019-09-05
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH.
YAROSLAV VASYLTSIV
Wspólnik
2019-09-05
2024-03-20
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3750,00 ZŁ
VLADYSLAV HUMENIUK
Wspólnik
2019-09-05
2024-03-20
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,00 ZŁ
1974-07-29
HALYNA FEDORENKO
Prokurent
2020-06-03
2024-03-20
PROKURA SAMOISTNA
VITALII DANYLEVSKYI
Prokurent
2019-09-05
2020-06-03
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARHARYTA KOVALEVSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-20
2018-10-17
TETIANA KIIASHKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-20
2018-10-17
IHOR HRABOVETSKYI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-17
2019-09-05
DZIANIS BOBIKAU
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-17
2019-09-05
YAROSLAV VASYLTSIV
PREZES ZARZĄDU
2019-09-05
2020-06-03
VLADYSLAV HUMENIUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-09-05
2020-06-03
1974-07-29
VLADYSLAV HUMENIUK
PREZES ZARZĄDU
2020-06-03
2024-03-20
1974-07-29
2015-08-20
2020-06-03
POLGROUP- INVEST SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-08-20
2018-10-17
PL. NOWY TARG, 28, WROCŁAW, 50-141, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie