KRS 0000571637
NIP9512396572
REGON36229031600000
NazwaTOMIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTOMIMO
Data rejestracji 18 sie 2015 (9 lat temu) 18 sie 2015
Data usunięcia 10 mar 2022 10 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PASAŻ URSYNOWSKI, 3, WARSZAWA, 02-784, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512396572
data rejestracji 17 wrz 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1073Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH #1085Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARIA BARBARA HORAWA
Beneficjent
MAGDALENA MONIKA ROKICKA
Beneficjent
MARIA BARBARA HORAWA
reprezentant
MAGDALENA MONIKA ROKICKA
reprezentant
MAGDALENA MONIKA ROKICKA
Wspólnik
2015-08-18
2022-03-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
MARIA BARBARA HORAWA
Wspólnik
2015-08-18
2022-03-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
MAGDALENA MONIKA ROKICKA
Likwidator
2021-01-21
2022-03-10
MARIA BARBARA HORAWA
Likwidator
2021-01-21
2022-03-10
MARIA BARBARA HORAWA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji
MAGDALENA MONIKA ROKICKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie uczestnictwa w podziale majątku w przypadku likwidacji
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.
MARIA BARBARA HORAWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-18
2021-01-21
MAGDALENA MONIKA ROKICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-08-18
2021-01-21
2015-08-18
2015-10-02
TOMINO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-10-02
2021-01-21
TOMIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie