KRS 0000571149
NIP6312658333
REGON36223105800000
NazwaVATOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVATOLA
Data rejestracji 13 sie 2015 (9 lat temu) 13 sie 2015
Data usunięcia 27 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MAREK.WATOLA@YAHOO.CO.UK
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHDOMINIKA WATOŁA
Wspólnik
2015-08-13
2019-02-07
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00;-ZŁ
DARIUSZ WIESŁAW BAŁAGA
Wspólnik
2019-02-07
2022-04-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000.00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DOMINIKA WATOŁA
PREZES ZARZĄDU
2015-08-13
2019-02-07
DARIUSZ WIESŁAW BAŁAGA
PREZES ZARZĄDU
2019-02-07
2022-04-27
2015-08-13
2018-06-26
UL. ZWYCIĘSTWA, 14, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie