KRS 0000571023
NIP7272797097
REGON36223343600000
Nazwa"NADOLSKI OBORZYŃSKI WDOWIAK" SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaNADOLSKI OBORZYŃSKI WDOWIAK
Data rejestracji 13 sie 2015 (9 lat temu) 13 sie 2015
Data usunięcia 26 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. PROF. WACŁAWA DECA, 3A, ŁÓDŹ, 94-246, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #86 OPIEKA ZDROWOTNA #87 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEMMAREK GRZEGORZ NADOLSKI
Wspólnik
2015-08-13
2018-07-26
JAROSŁAW ANDRZEJ OBORZYŃSKI
Wspólnik
2015-08-13
2018-07-26
MIŁOSZ MACIEJ WDOWIAK
Wspólnik
2015-08-13
2018-07-26
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZA SĄDOWYCH KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE, PRZY CZYM: -DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE W PRZYPADKU NABYCIA, ZBYCIA PRAWA LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO WYSOKOŚCI 50 000 ZŁ, -DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, POWODUJĄCYCH NABYCIE, ZBYCIE PRAWA LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA W KWOCIE PRZEKRACZAJĄCEJ 50 000 ZŁ UMOCOWANI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY ŁĄCZNIE.
MIŁOSZ MACIEJ WDOWIAK
Członek Organu Reprezentacji
2015-08-13
2018-07-26
MAREK GRZEGORZ NADOLSKI
Członek Organu Reprezentacji
2015-08-13
2018-07-26
JAROSŁAW ANDRZEJ OBORZYŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2015-08-13
2018-07-26
2015-08-13
2018-07-26
SPÓŁKA JAWNA
2015-08-13
2018-07-26
"NADOLSKI OBORZYŃSKI WDOWIAK" SPÓŁKA JAWNA
2015-08-13
2018-07-26
UL. PROF. WACŁAWA DECA, 3A, ŁÓDŹ, 94-246, ŁÓDŹ, POLSKA
2015-08-13
2018-07-26
8810Z - POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2015-08-13
2018-07-26
62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2015-08-13
2018-07-26
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2015-08-13
2018-07-26
64 - FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-08-13
2018-07-26
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2015-08-13
2018-07-26
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2015-08-13
2018-07-26
81 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
2015-08-13
2018-07-26
82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2015-08-13
2018-07-26
86 - OPIEKA ZDROWOTNA
2015-08-13
2018-07-26
87 - POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie