KRS 0000570748
NIP5213635392
REGON14625934800000
NazwaSPORTS AND MEDIA RIGHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSPORTS AND MEDIA RIGHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 11 sie 2015 (9 lat temu) 11 sie 2015
Data usunięcia 08 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. SZARA, 10, WARSZAWA, 00-420, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5213635392
data rejestracji 13 sie 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJMARCIN GRZELECKI
Beneficjent
MARCIN GRZELECKI
reprezentant
BOGUSŁAW LEŚNODORSKI
Wspólnik
2015-08-11
2016-12-20
Wspólnik
2015-08-11
2021-07-08
36013892300000
Wspólnik
2016-11-25
2017-08-04
14691459200000
MARCIN GRZELECKI
Wspólnik
2017-08-04
2021-07-08
MARCIN GRZELECKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADANIE 99% UDZIAŁÓW W SPORTS AND MEDIA RIGHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE. KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST SPORTS AND MEDIA RIGHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: MARCIN GRZELECKI - PREZES ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2015-08-11
2021-07-08
36013892300000
2015-08-11
2017-08-04
UL. ŁOWICKA, 62, WARSZAWA, 02-531, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie